我们知道,一个国家的国防部长是备受瞩目和相当重要的职位,中华人民共和国国防部部长是指国务院所下属的国防部的负责人,自1954年设立国防部后一度位高权重,政府系统内一般由国务院副总理或国务委员兼任,主要职能为领导武装力量建设,主持中央军委日常工作,并握有军政、军令两项大权,九·一三事件后权限逐渐削弱。
54年以来,有很多任国防部长,可能现在的人了解不多了,笔者整理了前十位国防部长,一起来看看吧!
新中国前十任国防部长:
彭德怀元帅
第一届、第二届国防部长彭德怀。
彭德怀(1898年10月24日~1974年11月24日),湖南湘潭人,1928年入党,参加过长征。历任红5军军长、红3军团军团长、中革军委副主席兼红一方面军司令员、八路军副总指挥、中央军委副主席兼总参谋长、西北野战军司令员、第一野战军司令员兼政委、中国人民解放军副总司令。
新中国成立后,任中央人民政府军委副主席、西北军政委员会主席、中国人民志愿军司令员兼政委、1954年9月28日任国务院副总理兼国防部长,1959年4月18日召开的第二届全国人民代表大会第一次会议上,再次被任命为国务院副总理兼国防部长。1955年被授予元帅军衔。
林彪元帅
第三届国防部部长林彪。
林彪(1907年12月5日~1971年9月13日),湖北黄冈人,1925年入党,参加过长征。历任红4军军长、红1军团军团长、红军大学校长、八路军115师师长、东北野战军司令员、第四野战军司令员。
新中国成立后,任中央人民政府军委副主席、中南军政委员会主席、国务院副总理和国防委员会副主席。1959年9月任国防部部长。 1955年被授予元帅军衔。
叶剑英元帅
第四届国防部部长叶剑英。
叶剑英(1897年4月28日~1986年10月22日),广东梅县人,1927年入党,参加过长征。历任中革军委参谋部部长、瑞金卫戍区司令员、红一方面军参谋长、红军前敌总指挥部参谋长、八路军总参谋长、中央军委参谋长、中国人民解放军总参谋长、北平军管会主任。
新中国成立后,历任中央人民政府军委副主席、武装力量监察部部长、军事科学院首任院长兼政委、中央军委副主席、中共中央副主席、全国人大委员长。1975年1月被任命为国防部部长。1955年被授予元帅军衔,
徐向前元帅
第五届国防部部长徐向前。
徐向前(1901年11月8日~1990年9月21日),山西五台人,1927年入党,参加过长征。历任红1军军长、红四方面军总指挥、八路军第1纵队司令员、抗日军政大学代校长、华北野战军副司令员兼第1兵团司令员兼政委。
新中国成立后,任中央人民政府军委副主席、中国人民解放军总参谋长、中央军委副主席。1978年3月任国务院副总理兼国防部长。1955年被授予元帅军衔。
耿飚将军
第五届国防部部长耿飚。
耿飚(1909年8月26日~2000年6月23日),湖南醴陵人,1928年入党,参加过长征。历任红1军团第2师参谋长、第四方面军第4军参谋长、八路军385旅副旅长兼副政委兼参谋长、晋察冀野战军参谋长、华北野战军第2兵团副司令员兼参谋长。
新中国成立后调外交部工作,1978年3月任国务院副总理,次年1月任中央军委秘书长,1981年3月兼任国防部部长。
张爱萍上将
第六届国防部部长张爱萍。
张爱萍(1910年1月9日~2003年7月5日),四川达县人,1928年入党,参加过长征。历任少年先锋队中央总队总队长、军委骑兵团政委代团长、新四军第4师师长兼淮北军区司令员、华东军区海军司令员兼政委。
新中国成立后,历任解放军副总参谋长兼国防科委主任、中央军委科技装备委员会主任、中央军委秘书长、1982年9月任中央军委副秘书长。同年11月任国务委员兼国防部长。1955年被授予上将军衔。
秦基伟上将
第七届国防部部长秦基伟。
秦基伟(1914年11月16日~1997年2月2日),湖北红安人,1930年入党,参加过长征。历任红四方面军总部警卫团团长、总部补充师师长、晋冀豫军区第1军分区司令员、太行军区第1军分区司令员、太行军区司令员、第二野战军第15军军长。
新中国成立后,1988年3月任国务委员兼国防部长。1955年被授予中将军衔,1988年被授予上将军衔。
迟浩田上将
第八、第九届国防部部长迟浩田。
迟浩田(1929年7月~),山东招远人,1946年入党,1944年参加八路军。历任第三野战军连指导员。新中国成立后参加抗美援朝,任志愿军营教导员。
1960年8月毕业于高等军事学院,历任中国人民解放军副总参谋长、总参谋长、中央军委委员、中央军委副主席、1993年3月任国务委员兼国防部长至今,1988年被授予上将军衔。
曹刚川上将
第十届国防部部长曹刚川。
曹刚川(1935年12月~),河南舞钢人,1954年7月入伍,苏联炮兵军事工程学院毕业。历任解放军副总参谋长、中央军委副主席,解放军总装备部部长。2007年10月任国务委员兼国防部部长。1998年被授予上将军衔。